Reports for Kurt Tanner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Kurt Tanner
Newest SOGC notifications: Kurt Tanner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004982675, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Thurgauer Eishockey AG, in Weinfelden, CHE-114.087.226, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2020, Publ. 1004900950).
Statutenänderung:
10.09.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 10.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel, Hans Jörg, von Elgg, in Oberaach (Amriswil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinterberger, Max, von Altstätten, in Mattwil (Birwinken), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Kurt, von Aadorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Raphael Dominik, von Port, in Felben-Wellhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas, von Wängi, in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Cäsar, von Ruswil, in Ermatingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rindlisbacher, Urs, von Lützelflüh, in Hüttwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004644896, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
SERTO AG, in Frauenfeld, CHE-109.339.698, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2016, S.0, Publ. 3187503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Kurt, von Aadorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grundler, Dr. Ivo, von Braunau, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004644897, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
SERTO HOLDING AG, in Frauenfeld, CHE-113.218.968, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2016, S.0, Publ. 3187505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Kurt, von Aadorf, in Männedorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grundler, Dr. Ivo, von Braunau, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.