Reports for Fabio Tanner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Fabio Tanner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3154487, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschafts-Apotheke Bern, in Bern, CHE-105.903.186, Genossenschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2015, Publ. 2244487).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Fabio, von Bellinzona, in Worblaufen (Ittigen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Lily, von Winterthur und Auenstein, in Worb, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Rudolf, von Uetendorf, in Hünibach (Hilterfingen), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tanner, Martin, von Eriswil, in Biel/Bienne, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gasser, Catherine Antoinette, von Belp, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kilchenmann, Peter, von Ersigen, in Thun, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3068019, Commercial Registry Office Berne, (36)
GENO-Apotheken Genossenschaft Biel, in Biel/Bienne, CHE-105.977.368, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2219983).
Statutenänderung:
07.06.2016. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bourquard, Jean-Pierre, von Boécourt, in Biel/Bienne, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Fabio, von Bellinzona, in Worblaufen (Ittigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salmi, Paul, von Genève, in Grancy, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2375489, Commercial Registry Office Berne, (36)
WKS Stiftung KV Bern, in Bern, CHE-113.237.960, Stiftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1882535).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Fabio, von Bellinzona, in Worblaufen (Bern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Battagliero, Giovanna Luigia, von Köniz, in Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kölliker, Thomas, von Rohrbach, in Gümligen (Muri bei Bern), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.