Reports for Cem Taninmis
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Cem Taninmis
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005868652, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Consenta Bewirtschaftungen AG, in Obergerlafingen, CHE-385.164.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005811056).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schachtler, Dominique, von Burgdorf, in La Neuveville, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taninmis, Cem, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005811056, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Consenta Bewirtschaftungen AG, in Obergerlafingen, CHE-385.164.924, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377102).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taninmis, Cem, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005288586, Commercial Registry Office Berne, (36)
schlossimmo AG, in Bern, CHE-358.563.598, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939359).
Statutenänderung:
06.09.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Immobilienbereich, Kauf, Verkauf, Verwaltung und Vermittlung von Immobilien, die Verwaltung von Liegenschaften, die Verkehrswertschätzung, den Bau, den Unterhalt und die Renovation und Reinigung von Liegenschaften aller Art. Überdies kann die Gesellschaft im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann anderen mit ihr verbundenen Gesellschaften, Dienstleistungen erbringen Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an, oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von, Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien und Bürgschaften aller Art, gegen Entgelt oder nicht.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch E-Mail, Brief oder Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taninmis, Cem, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönholzer, Fredy, von Bürglen (TG), in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.