Reports for Nicola Giacomo Tamò
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Nicola Giacomo Tamò
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006063556, Commercial Registry Office Zug, (170)
DO'riginal AG, in Zug, CHE-297.579.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004621573).
Firma neu:
DO'riginal AG in Liquidation.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.06.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dzialowy, Daniel, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tamò, Nicola Giacomo, von Verzasca, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005589218, Commercial Registry Office Zug, (170)
Decentia Wealth AG, in Zug, CHE-361.548.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004906005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dzialowy, Daniel, von Zürich, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okyay, Ali-Can, von Lungern, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift];
Tamò, Nicola Giacomo, von Verzasca, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niradorn, Aran, von Dättlikon, in Aesch (ZH), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005487908, Commercial Registry Office Zug, (170)
WMZ lnvestment Center GmbH, in Zug, CHE-296.914.824, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tamò, Nicola Giacomo, von Verzasca, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dzialowy, Daniel, von Zürich, in Uetikon am See, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kouba, Dionne, von Beinwil (Freiamt), in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.