Reports for Thierry Talagrand
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thierry Talagrand
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3998471, Commercial Registry Office Berne, (36)
24Air GmbH, in Ittigen, CHE-109.305.357, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2001).
Statutenänderung:
07.10.2017.
Zweck neu:
Handel mit Reinigungsgeräten und -Produkten aller Art, deren Ein- und Ausfuhr sowie Ausführung der damit im Zusammenhang stehenden Reinigungsarbeiten, Marktforschung in der Branche Reinigung, sowie branchenunabhängige Arbeitsvermittlung im In- und Ausland, Franchisenehmer von Fast and Shine. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 28.02.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Talagrand, Thierry, von Oberbuchsiten, in Genève, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, René, von Hettlingen, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Commercial Registry Office Berne, (36)
24Air GmbH, in Ittigen, Talgut-Zentrum 7, 3063 Ittigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.08.2001, 15.08.2001.
Zweck:
Handel mit Reinigungsgeräten und -Produkten aller Art, deren Ein- und Ausfuhr sowie Ausführung der damit im Zusammenhang stehenden Reinigungsarbeiten, Marktforschung in der Branche Reinigung, sowie branchenunabhängige Arbeitsvermittlung im In- und Ausland;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Müller, René, von Hettlingen, in Ittigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelun terschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Talagrand, Thierry, von Oberbuchsiten, in Genf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.