Reports for Reto Taillens
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Reto Taillens
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005646559, Commercial Registry Office Valais, (626)
Société Grideco Grd'Place Crans-Montana SA, à Lens, CHE-102.305.149, société anonyme (No. FOSC 239 du 08.12.2021, Publ. 1005352545).
Nouvelle adresse:
Rue du Grand-Place 5/7 , 3963 Crans-Montana.
Autres adresses:
c/o Daniel Barras, Route de Diogne 19, 3963 Montana.
Inscription ou modification de personne(s):
Barras, François, de Crans-Montana, à La Tour-de-Peilz, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Chermignon];
Barras, Jérôme, de Crans-Montana, à Genève, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: de Chermignon];
Barras, Daniel, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: de Chermignon];
Taillens, Reto, de Lausanne, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005036453, Commercial Registry Office Valais, (626)
Taillens SA, à Crans-Montana, CHE-105.757.269, société anonyme (No. FOSC 4 du 06.01.2017, p.0, Publ. 3266689).
Nouvelle adresse:
Avenue de la Gare 8, 3963 Crans-Montana.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Taillens, Guido, de Lausanne et Crans-Montana, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Taillens , Sylvie, de Lausanne, à Lens, administratrice et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: Taillens Palumbo, Sylvie];
Taillens, Reto, de Lausanne, à Crans-Montana, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux];
Taillens, Nicolas, de Crans-Montana, à Crans-Montana, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président].
Publication number: 3266689, Commercial Registry Office Valais, (626)
Taillens SA, à Randogne, CHE-105.757.269, société anonyme (No. FOSC 173 du 08.09.2009, p. 18, Publ. 5236646).
Nouveau siège:
Crans-Montana. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Chermignon, Mollens VS, Montana et Randogne le 01.01.2017].
Inscription ou modification de personne(s):
Taillens, Guido, de Lausanne et Crans-Montana, à Crans-Montana, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Randogne, à Montana];
Taillens, Nicolas, de Crans-Montana, à Crans-Montana, administrateur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président [précédemment: de Randogne, à Randogne];
Taillens, Reto, de Lausanne, à Crans-Montana, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: à Montana].