Reports for Stefan Tryggve Svanberg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stefan Tryggve Svanberg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2615687, Commercial Registry Office Zurich, (20)
von Rundstedt & Partner Schweiz AG, in Zürich, CHE-194.574.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 01.10.2015, Publ. 2402145).
Statutenänderung:
14.01.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Svanberg, Stefan Tryggve, von Blumenstein, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolf, Urs, von Fraubrunnen, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2351347, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Svanberg Consulting AG, in Männedorf, CHE-101.985.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2014, Publ. 1623551).
Statutenänderung:
19.08.2015.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General-Wille-Strasse 247, 8706 Meilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Svanberg, Stefan, von Blumenstein, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Davos].
Publication number: 2275283, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GLT Rent AG, in Männedorf, CHE-116.234.142, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, Publ. 2118875).
Statutenänderung:
01.07.2015.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
General-Wille-Strasse 247, 8706 Meilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oechslin, Peter, von Schaffhausen, in Löhningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Svanberg, Stefan, von Blumenstein, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Männedorf].