Reports for André Sutter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: André Sutter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004971752, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Seestatt Consulting & Interim Management AG, in Altendorf, CHE-114.812.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930917).
Statutenänderung:
31.08.2020.
Firma neu:
CYLAD Experts AG.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Zentrum Staldenbach 5, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und Schulung von Unternehmungen sowie das Erbringen von Managementdienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern.
Aktien neu:
7'400 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) und 2'600 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stammaktien) [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter, André, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Glaus, Katrin, von Benken (SG), in Sevelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Archer, Paul, französischer Staatsangehöriger, in Boulogne Billancourt (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petersen, Dr. Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trautmann, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3930917, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Seestatt Consulting & Interim Management AG, in Altendorf, CHE-114.812.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2017, Publ. 3549625).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaus, Dr. Bruno, von Benken (SG), in Sevelen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Sutter, André, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Glaus, Katrin, von Benken (SG), in Sevelen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3549625, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Seestatt Consulting & Interim Management AG, in Altendorf, CHE-114.812.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2015, Publ. 2197487).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, André, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), mit Einzelprokura.