Reports for Tobias Suter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Tobias Suter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005601118, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Suter Partner Architekten AG in Liquidation, in Kilchberg (ZH), CHE-107.958.910, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2022, Publ. 1005574629).
Statutenänderung:
04.10.2022.
Firma neu:
Suter Partner Architekten AG.
Sitz neu:
Kilchberg (ZH).
Domizil neu:
Weinbergstrasse 102, 8802 Kilchberg ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros, Übernahme von Generalunternehmungsaufträgen und Arbeiten im Bereich Immobilien- und Bautreuhand, sowie Handel mit Grundstücken und Liegenschaften;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Mit Urteil vom 02.11.2022 hat das Bezirksgericht Horgen sein Urteil vom 27.04.2022, mit dem die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 819 i.V.m. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet wurde, aufgehoben. [bisher: Mit Urteil vom 27.04.2022 hat das Bezirksgericht Horgen die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1bis Ziff. 3 OR angeordnet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Tobias, von Affoltern am Albis, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Ursina, von Affoltern am Albis und Trasadingen, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1014573, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Suter Partner Architekten AG, in Kilchberg ZH, CH-020.3.925.472-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2012, Publ. 6514322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Christoph, von Trasadingen und Affoltern am Albis, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krause, Mirko Thomas, von Jenaz, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Ursina, von Affoltern am Albis und Trasadingen, in Kilchberg ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates und Delegierte des Verwaltungsrates und Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierte des Verwaltungsrates und Vorsitzende der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift];
Suter, Tobias, von Affoltern am Albis, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.