Reports for Niklaus Suter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Niklaus Suter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006107209, Commercial Registry Office Zug, (170)
Equans Switzerland Facility Management AG, in Zug, CHE-105.849.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2024, Publ. 1006081723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Niklaus, von Schnottwil, in Schinznach-Bad, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Bammert, Hans, von Malters, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingg, Mario, von Rapperswil (BE), in Köniz, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005019139, Commercial Registry Office Zug, (170)
Berichtigung des im SHAB vom 02.04.2019, Meldungs Nr. 1'004'600'898, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 4'422 vom 28.03.2019 Bouygues Energies & Services Schweiz AG, in Zug, CHE-105.849.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2020, Publ. 1005000557).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Niklaus, von Schnottwil, in Schinznach-Bad, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1004600898, Commercial Registry Office Zug, (170)
Bouygues Energies & Services Schweiz AG, in Zug, CHE-105.849.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004466966).
Weitere Adressen:
Brandstrasse 24/26, 8952 Schlieren. Chemin des Lentillières 15, 1023 Crissier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moliterni, Enzo, von Thal, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eglisau];
Bellani, Sandra, von Centovalli, in Pomy, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Däpp, Hans Thomas, von Zürich, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenbart, Stefan, von Oberrieden, in Oberrieden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kocher, Michael, von Klosters-Serneus, in Seon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzner, Andreas Hanspeter, von Solothurn, in Muri (AG), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ninet, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Saint Julien Genevois (FR), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in 9999 Neydens (FR), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Suter, Niklaus, von Schnottwil, in Schinznach-Bad, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Mellingen, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Joonnekindt, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Cranves-Sales (FR), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Ambilly (FR)];
Zlatarev, Dimitre, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.