Reports for Karl Suter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Karl Suter
Holdings
Newest SOGC notifications: Karl Suter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5524004, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand, in Merenschwand, CH-400.5.000.615-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2001, S. 5150).
Statutenänderung:
12.02.2009.
Zweck neu:
Die Genossenschaft hat den Zweck, in ihrem Versorgungsgebiet die Kunden und Genossenschafter möglichst marktkonform und wirtschaftlich mit elektrischer Energie zu versogen, sowie alle damit verbundenen Dienstleistungen zu erbringen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an alle Mitglieder erfolgen durch schriftliche Zustellung an sämtliche Genossenschafter.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intertest Revisions- und Wirtschaftsberatungs AG (CH-400.3.001.235-2), in Baden, Revisionsstelle;
Weber, Reinhard (genannt Rainer), von Merenschwand, in Merenschwand, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Karl, von Schwyz, in Merenschwand, Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Birrer, Kurt, von Schötz, in Merenschwand, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nogara, Werner, von Merenschwand, in Merenschwand, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaerer, Christian, von Thörigen, in Merenschwand, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand, in Merenschwand, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 07.07.1997, S. 4742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käppeli-Kneubühler, Leo, von Merenschwand, in Merenschwand, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käppeli-Huwiler, Max, von Merenschwand, in Merenschwand, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Meier, Hans, von Kallern, in Merenschwand, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Konrad-Lutz, Bruno, von Muri AG, in Merenschwand, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tremp, Engelbert, von Schänis, in Merenschwand, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Karl, von Schwyz, in Merenschwand, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwegler, Beat, von Wattwil, in Merenschwand, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Elektrizitäts-Genossenschaft Merenschwand, in Merenschwand, Verteilung elektrischer Energie usw. im Versorgungsgebiet, Genossenschaft (SHAB Nr.27 vom 8.02.1996, S.777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäder, Georges, von Salvenach, in Merenschwand, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein-Leuthard, Erich, von Remetschwil, in Merenschwand, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Karl, von Schwyz, in Merenschwand, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, Markus, von Mägenwil, in Merenschwand, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwegler, Beat, von Wattwil, in Merenschwand, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.