Reports for Dr. Peter Summermatter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Peter Summermatter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3907631, Commercial Registry Office Aargau, (400)
BAG Immobilien AG, in Gebenstorf, CHE-101.403.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3118859).
Domizil neu:
Limmatstrasse 55, 5412 Vogelsang AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jermann, Dr. Matthias U., von Zwingen, in Lyss, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stingelin, Dr. Alfred, von Pratteln, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Dr. Peter, von Staldenried, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masina, Franco, von Bern, in Stettlen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Lukas, von Staldenried, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2001249, Commercial Registry Office Zug, (170)
Translumen-BAG S.A., bisher in Le Mont-sur-Lausanne, CHE-100.526.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 28, Publ. 5085150).
Gründungsstatuten:
18.07.1973.
Statutenänderung:
30.01.2015.
Firma neu:
SKIN689 (Switzerland) AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Schochenmühlestrasse 6, 6340 Baar.
Zweck neu:
Produktion und Vermarktung von wirkstoffbasierender Kosmetik;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
15'250'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 1'525 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 05.06.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [gestrichen: Selon déclaration du conseil d'administration du 5 juin 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. ].[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Michael, von Entlebuch, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stingelin, Alfred, von Pratteln, in Bâle, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Summermatter, Peter, von Staldenried, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jermann, Matthias U., von Zwingen, in Lyss, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Balthasar, genannt Balz, von Werthenstein, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Roger, von Dietikon, in Maastricht (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heusser, Patrick, von Zürich, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waldvogel, Stefan, von Neerach, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 997760, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Kindertagesstätte Wil, in Wil SG, Bereitstellung preisgünstiger Räumlichkeiten an Kindertagesstätten auf gemeinnütziger Grundlage usw. Stiftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2001, S. 2062).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Summermatter, Dr. Peter, von Staldenried, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bogenmann, Leni, von Kammersrohr, in Wil SG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brühwiler, Marcel, von Fischingen, in Wil SG, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aepli, Felix, von Niederhelfenschwil, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Gerlinde, von Zürich und Schwellbrunn, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maager, Karl, von St. Gallen, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Baumgartner Knechtli, Danielle, von Altstätten und Gais, in Wil SG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Jacqueline, von Birmenstorf AG und Diepflingen, in Bronschhofen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cantieni, Peter, von Vaz/Obervaz, in Rossrüti (Bronschhofen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Martin, von Wil SG, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stillhart, Monika, von Bütschwil, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Richard, von Mosnang, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.