Reports for Astrid Summermatter
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Astrid Summermatter
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005494237, Commercial Registry Office Valais, (600)
Jullier AG, in Zermatt, CHE-107.420.645, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2015, S.0, Publ. 2108991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Summermatter, Astrid, von Randa, in Zermatt, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5376458, Commercial Registry Office Valais, (600)
Jullier AG, in Zermatt, CH-600.3.001.402-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2006, S. 16, Publ. 3578156).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard Schwery, Treuhandbüro, in Glis (Brig-Glis), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valfida Treuhand AG (CH-600.3.000.786-2), in Visp, Revisionsstelle;
Jullier, Marcel, von Varen, in New York (USA), einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Le Grand-Saconnex];
Summermatter, Astrid, von Randa, in Zermatt, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2].
Publication number: 2818674, Commercial Registry Office Valais
Astrid Corner AG, in Zermatt, CH-600.3.001.402-0, Verkauf und Handel mit Landhausbekleidung etc. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2004, S. 12, Publ. 2393834).
Statutenänderung:
22.04.2005.
Firma neu:
Jullier AG.
Zweck neu:
Verkauf von und Handel mit Landhausbekleidung aller Art sowie mit weiteren Bekleidungsartikeln, sowie mit Souvenirs, Papeteriewaren aller Art. Kann Immobilien erwerben, verwalten, halten und verkaufen. Kann sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen, sich mit solchen zusammenschliessen oder solche erwerben. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Astrid, von Randa, in Zermatt, Geschäftsführerin, mit Einzelprokura gemäss OR 459 Absatz 2 [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied];
Jullier-Arnold, Helene, von Varen, in Zermatt, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates];
Jullier, Marcel, von Varen, in Le Grand-Saconnex, Vizepräsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.