Reports for Christine Süss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Süss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005372159, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Süess Haushaltapparate AG, in Horw, CHE-322.480.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004602952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Süss, Christine, von Luzern, in Greppen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Erich, von Morschach, in Greppen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Süss, Martin Friedrich, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Süss, David, von Horw und Luzern, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kafadar, Robert, von Rothenburg, in Luzern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005350908, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Hakowa AG (Hakowa SA) (Hakowa Ltd), in Küssnacht (SZ), CHE-437.759.067, Fännring 6, 6403 Küssnacht am Rigi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Geräten, Lebensmitteln, Fachliteratur und weiteren Gütern, insbesondere der Haushaltbranche und im Bereich Wohnen. Sie bezweckt weiter die Erbringung von Service- und Reparaturarbeiten von Haushaltapparaten und Grills und die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Catering und Kochevents. Schliesslich bezweckt die Gesellschaft den Kauf und die Verwertung von Patenten, technischen Erfindungen, Lizenzen und Marken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 01.12.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Betschart, Erich, von Morschach, in Greppen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Süss, Christine, von Luzern, in Greppen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004949254, Commercial Registry Office Zug, (170)
Altis Investment Management AG, in Zug, CHE-111.996.003, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020, Publ. 1004830552).
Firma neu:
Altis Investment Management AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug.
Aktien neu:
1'500'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'500'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.07.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poepjes, Jens Allard, von Zell (LU), in Kriens, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prudenté, Gaël Loïc, französischer Staatsangehöriger, in Bonstetten, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Süss, Christine, von Luzern, in Greppen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Liquidator, mit Einzelunterschrift.