Reports for Erich Stutz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Erich Stutz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2929729, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Uninorm Technic AG, in Boswil, CHE-106.015.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2014, Publ. 1444427).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domeisen, Peter, von Rapperswil-Jona, in Boswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Erich, von Sarmenstorf, in Lens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Good, Peter, von Mels, in Künten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1444427, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Uninorm Technic AG, in Boswil, CHE-106.015.868, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2013, Publ. 7094826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüttimann, Paul, von Arni AG, in Wohlen AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Xaver, von Schongau, in Schongau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis (CHE-102.481.869), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gättelin, David, von Reigoldswil, in Muri AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mäder, Marcel, von Boswil, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Boswil];
Domeisen, Peter, von Rapperswil-Jona, in Boswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stutz, Erich, von Sarmenstorf, in Crans-Montana, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
Belviso AG, bisher in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.116 vom 18.6.1993 S.3175).
Statutenänderung:
31.1.1995.
Firma neu:
Uninorm Technic AG.
Sitz neu:
Boswil.
Domizil neu:
Wohlerstrasse 2, 5623 Boswil.
Zweck neu:
Planung, technische Berechnung und Vertrieb von Garten- und Blockhäusern, Garagen- und Industrietoren, Türautomaten und Türen aller Art, demontablen Garagen, Unterständen und Ueberdachungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktienkapital neu:
Fr.500000 (bisher: Fr.100000).
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.500000.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu Fr.1000 (bisher: 100 Namenaktien zu Fr.1000).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard, Stephan, von Stadel, in Wädenswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Burckhardt Investcontrol AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüttimann, Paul, von Arni AG, in Wohlen AG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domeisen, Peter, von Rapperswil SG, in Boswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Xaver, von Schongau, in Schongau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder, Marcel, von Boswil, in Boswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz, Erich, von Sarmenstorf, in Lausanne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis, in Zürich, Revisionsstelle.