Reports for Thomas Stump
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Stump
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Stump
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005726522, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
P. Stump Holzbau AG, in Sirnach, CHE-107.092.995, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, S.20, Publ. 4770664). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stump, Jakob, von Erlen, in Amlikon (Amlikon-Bissegg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stump, Michael, von Erlen, in Sirnach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stump, Paul, von Erlen, in Sirnach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stump, Thomas, von Erlen, in Sirnach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4146301, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
MPS Consulting Group GmbH, bisher in Zürich, CHE-377.922.812, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2011, Publ. 6093568).
Statutenänderung:
21.03.2018.
Sitz neu:
Sirnach.
Domizil neu:
Winterthurerstrasse 25, 8370 Sirnach. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stump, Michael Paul, von Erlen, in Louisville (US), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Stump, Thomas, von Erlen, in Sirnach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Thurgau, (440)
P. Stump Holzbau AG, in S i r n a c h , Betrieb einer Holzbauunternehmung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 05.12.1989, S. 4915).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stump, Ernst, von Erlen, in Sirnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stump-Hofer, Paul, von Erlen, in Hohentannen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stump, Thomas, von Erlen, in Sirnach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flexy Service AG, in Wilchingen, Revisionsstelle.