Reports for Thomas Studer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Studer
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Studer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3536753, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Studer Handels AG, in Dübendorf, CHE-107.937.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1920429).
Statutenänderung:
15.05.2017.
Sitz neu:
Höri.
Domizil neu:
Harbirbenweg 1, 8181 Höri.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von Waren aller Art, hauptsächlich aus dem Sanitär- und Baubereich, ferner die Durchführung aller Geschäfte, die der Entwicklung des Unternehmens und der Erreichung des Gesellschaftszwecks förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 28.04.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Thomas, von Zürich, in Uetikon am See, mit Einzelunterschrift;
Zahlenwerkstatt U. Willimann (CHE-112.516.819), in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Rolf, von Rapperswil BE, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer, René, von Zürich, in Russikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor mit Einzelunterschrift];
Baumgartner, Carmen, von Ebikon, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4986676, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Studer Consulting, in Stäfa, CH-020.1.005.630-2, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2001, S. 4564).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Thomas, von Zürich und Riedholz, in Uetikon am See, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher:in Fällanden].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Studer Handels AG, in D ü b e n d o r f, Verkauf von Waren aller Art hauptsächlich aus dem Sanitär- und Baubereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.1999, S. 6322).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Thomas, von Zürich, in Uetikon am See, mit Einzelunterschrift.