Reports for Ernst Studer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Ernst Studer
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Studer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005315618, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wiler Sportanlagen AG (WISPAG), in Wil (SG), CHE-485.670.872, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Hermann, von Eschlikon, in Bazenheid (Kirchberg SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hartmann, Susanne, von Altwis, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Ernst, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, Alois, von Fischingen, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Denzler, Isabelle, von Egnach, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galbier, Denise, von Gossau (SG), in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder-Gmür, Hans, von Kirchberg (SG), in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG]. [Nachtrag der UID der Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Publication number: 7187902, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wiler Sportanlagen AG (WISPAG), in Wil SG, CH-320.3.073.539-3, Wilenstrasse 40 a, 9500 Wil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.05.2013.
Zweck:
Führung des Sportparks Bergholz, Wil, des Freibades Weierwise, Wil, sowie weiterer Sport- und branchenverwandte Betriebe oder Anlagen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaft im Inland errichten sowie sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 320'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 320'000.00.
Aktien:
3'200 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Signer, Robert, von Appenzell, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Marlis, von Amriswil, in Wil SG (Wil (SG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spengler, Thomas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Ernst, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holenstein, Alois, von Fischingen, in Wilen bei Wil (Wilen TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Hermann, von Eschlikon, in Bazenheid (Kirchberg SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlauri, Roman, von Wil SG, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publication number: 3707428, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Confiserie Hirschy AG, in Wil SG, CH-320.3.043.013-6, Führung der Confiserie 'Hirschy' mit Café usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2006, S. 10, Publ. 3384774).
Statutenänderung:
15.12.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 252'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 252'000.--.
Aktien neu:
1'800 Namenaktien zu CHF 140.-- [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Ida, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Ernst, von Kirchberg SG, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Studer, Andreas, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Yvonne, von Kirchberg SG, in Wil SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Christa, von Kirchberg SG, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stüder-Schäfli, Adrian, von Homburg, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.