Reports for Jörg Streckeisen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jörg Streckeisen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4369681, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Verband Thurgauer Landwirtschaft (VTL), in Weinfelden, CHE-106.619.279, Verein (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3023519).
Statutenänderung:
29.03.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streckeisen, Jörg, von Berg TG, in Andhausen (Berg TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Ruedi, von Busswil bei Melchnau, in Ellighausen (Kemmental), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Barth, Rita, von Mülligen, in Altnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lampert, Othmar, von Wittenbach, in Steckborn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Manser, Dominik, von Appenzell, in Winden (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uhlmann, Hansjörg, von Trub, in Bonau (Wigoltingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhn , Rolf, von Hüttlingen, in Mettendorf TG (Hüttlingen), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Peter, von Berg (TG), in Hosenruck (Wuppenau), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Metzger, Peter, von Eschenz, in Wigoltingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetterli, Daniel, von Wagenhausen, in Rheinklingen (Wagenhausen), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3018867, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Spenglerfonds zur Fürsorge für alte landwirtschaftliche Dienstboten, in Weinfelden, CHE-109.476.243, Stiftung (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6436516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Jakob, von Stans, in Oberwangen TG (Fischingen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fatzer, Jürg, von Romanshorn, in Neukirch (Egnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grunder, Maja, von Rüti bei Lyssach, in Oberneunforn (Neunforn), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streckeisen, Jörg, von Berg TG, in Andhausen (Berg TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1075505, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Familie Haldimann Stiftung, in Weinfelden, CH-440.7.027.595-9, c/o Verband Thurgauer Landwirtschaft, Industriestrasse 9, 8570 Weinfelden, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
24.05.1983.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt, im Andenken an die der Stifterin Ida Haldimann im Tode vorangegangenen Familienangehörigen, die Erhaltung des von diesen und der Stifterin selber erarbeiteten Vermögens in der Absicht, bäuerliche Familien (Bäuerinnen und Bauern), die im Kanton Thurgau in Not geraten sind oder der vorübergehenden Hilfe bedürfen, in geeigneter Form zu unterstützen. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Aufsichtsbehörde:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, in St. Gallen.
Eingetragene Personen:
Hausammann, Markus, von Langrickenbach und Altnau, in Langrickenbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fatzer, Jürg, von Romanshorn, in Neukirch (Egnach), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber-Hirschi, Therese, von Erlen, in Hefenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Jakob, von Stans und Alpnach, in Oberwangen TG (Fischingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streckeisen, Jörg, von Berg TG, in Andhausen (Berg TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann Treuhand AG (CH-440.3.001.124-0), in Weinfelden, Revisionsstelle.