Reports for Franco Andreas Straub
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franco Andreas Straub
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006080266, Commercial Registry Office Zurich, (20)
dean&david Schweiz AG, in Zürich, CHE-135.035.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005783938).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schleier, Reto, von Ilanz/Glion, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsmann, Paul, von Biberstein, in Gommiswald, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Franco, von Amriswil, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zufferey, Maurice, von Anniviers, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mehmann, Kathrin, von Bellikon, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrämli, Simon, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Studer, Daniel, von Schüpfheim, in Aesch (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1006018769, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
SWA Swiss Auditors AG, in Freienbach, CHE-112.140.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2024, Publ. 1005953558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Swiss Revision AG (CHE-106.512.871), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Straub, Franco Andreas, von Amriswil, in Herrliberg, Delegierter und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mattig, Claudia, von Bettmeralp, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bingisser Treuhand AG (CHE-189.813.100), in Einsiedeln, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005785326, Commercial Registry Office Zurich, (20)
D & D Holding (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-222.576.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750227).
Statutenänderung:
05.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schleier, Reto, von Ilanz/Glion, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straub, Franco, von Amriswil, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zufferey, Maurice, von Anniviers, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrämli, Simon, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].