Reports for Alfred Strasser
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Alfred Strasser
Newest SOGC notifications: Alfred Strasser
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1004844236, Commercial Registry Office Berne, (36)
Naturtalente Biowein GmbH, in Ligerz, CHE-177.034.632, Dorfgasse 63, 2514 Ligerz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.02.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den biologischen Weinbau, die Produktion und den Handel mit Weinen sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten und das Erbringen von Dienstleistungen in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 21.02.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Martin, Bruno, von Ligerz, in Ligerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lenz, Roland, von Uesslingen-Buch, in Uesslingen (Uesslingen-Buch), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Strasser, Alfred, von Hüttwilen, in Oberstammheim (Stammheim), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004509980, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2017, Publ. 3552977).
Statutenänderung:
22.10.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartmann, Maria Anna, genannt Marianne, von Safiental, in Wil SG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser, Alfred, von Hüttwilen, in Oberstammheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soldini, Aurelio, von Novazzano, in Elgg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerch, Fritz, von Affoltern am Albis, in Weingarten-Kalthäusern (Lommis), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stösser, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
van der Maas, Jenifer, von Sulgen, in Sulgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3182139, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2829099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärlocher, Remigius, von Thal, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter-Fornito, Maria Agnes, von St. Gallen-Tablat, in Eggersriet, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugelshofer, Werner, von Wigoltingen, in Wigoltingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jud, Jacques, von Zürich, in Zuzwil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neukomm, Daniel, von Hallau, in Berg (Dägerlen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gartmann, Maria Anna, genannt Marianne, von Safiental, in Wil SG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gartmann, Maria Anna, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Spiess, Ernst, von Laufen-Uhwiesen, in Lommis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Markus, von Aadorf, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knellwolf, Ernst, von Herisau, in Elgg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Alfred, von Hüttwilen, in Oberstammheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.