Reports for Maria Anna Gartmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Maria Anna Gartmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004509980, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2017, Publ. 3552977).
Statutenänderung:
22.10.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gartmann, Maria Anna, genannt Marianne, von Safiental, in Wil SG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strasser, Alfred, von Hüttwilen, in Oberstammheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soldini, Aurelio, von Novazzano, in Elgg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lerch, Fritz, von Affoltern am Albis, in Weingarten-Kalthäusern (Lommis), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stösser, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
van der Maas, Jenifer, von Sulgen, in Sulgen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3182139, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, Publ. 2829099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärlocher, Remigius, von Thal, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter-Fornito, Maria Agnes, von St. Gallen-Tablat, in Eggersriet, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugelshofer, Werner, von Wigoltingen, in Wigoltingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jud, Jacques, von Zürich, in Zuzwil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neukomm, Daniel, von Hallau, in Berg (Dägerlen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gartmann, Maria Anna, genannt Marianne, von Safiental, in Wil SG, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gartmann, Maria Anna, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Spiess, Ernst, von Laufen-Uhwiesen, in Lommis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Markus, von Aadorf, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knellwolf, Ernst, von Herisau, in Elgg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Strasser, Alfred, von Hüttwilen, in Oberstammheim, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2829099, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
GENOSSENSCHAFT CHRAIEHOF, in Lommis, CHE-106.342.385, Genossenschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2015, Publ. 2459173).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gander, Hermann, von Beckenried, in Wil SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenegger, Christa, von Gais, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Braun, Markus, von Frauenfeld, in Illnau-Effretikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Leo, von Au SG, in Arnegg (Gossau SG), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rusch, Stephan, von Appenzell, in Wängi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Paul, von Neckertal, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Remigius, von Thal, in Wil SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter-Fornito, Maria Agnes, von St. Gallen-Tablat, in Eggersriet, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gartmann, Maria Anna, genannt Marianne, von Safiental, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hugelshofer, Werner, von Wigoltingen, in Wigoltingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jud, Jacques, von Zürich, in Zuzwil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neukomm, Daniel, von Hallau, in Berg (Dägerlen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bär, Tanja, von Tägerwilen, in Wil SG, stellvertretende Heimleiterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.