Reports for Christian Markus Stolz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Markus Stolz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2720897, Commercial Registry Office Zug, (170)
Debitoren Service AG, bisher in Urtenen-Schönbühl, CHE-116.167.008, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016Publ. 2657425).
Gründungsstatuten:
29.10.2010.
Statutenänderung:
25.02.2016.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Industriestrasse 13C, 6300 Zug.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stolz, Christian, von Kirchberg SG, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Brodin, Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Danderyd (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forsberg, Erik, schwedischer Staatsangehöriger, in Djursholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jonsson Nihlén, Claes Patrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gestinger, Marek, tschechischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2015723, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Intrum Justitia Finance Services AG, in Schwerzenbach, CHE-103.770.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1594037).
Statutenänderung:
20.02.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Zahlungsgarantie und Bonitätsauskunft. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweingruber, Nicole, von Rüeggisberg, in Volketswil, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haglund, Jan, schwedischer Staatsangehöriger, in Bromma (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stolz, Christian, von Kirchberg SG, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wollung, Lars, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brodin, Johan, schwedischer Staatsangehöriger, in Danderyd (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1977875, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Mobile Financial Services GmbH, in Schaffhausen, CHE-116.038.581, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2011, Publ. 6248224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stolz, Christian Markus, von Kirchberg SG, in Richterswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laube, Thomas, von Lengnau AG, in Feldmeilen (Meilen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.