Reports for Christoph Stoica
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Stoica
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006088035, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sage Bäurer AG, in Risch, CHE-106.417.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2024, Publ. 1006032408).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoica, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rothweiler, Daniela Amalia, deutsche Staatsangehörige, in Donaueschingen (DE), Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehrtens, Dirk Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Utting am Ammersee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006032408, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sage Bäurer AG, in Risch, CHE-106.417.238, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005565030).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoica, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Classen, Jessica Milena, deutsche Staatsangehörige, in Erftstadt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005548385, Commercial Registry Office Zug, (170)
KHK Software AG, in Risch, CHE-103.626.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377020).
Firma neu:
KHK Software AG in Liquidation.
Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.08.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoica, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Padrutt, Christian, von Arosa, in Küssnacht (SZ), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift].