Reports for Thomas Markus Stöcklin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Markus Stöcklin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006114069, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Manor AG, in Basel, CHE-105.901.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2024, Publ. 1006078373).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kottenauer, Sandra Theresia, von Genève, in Genève, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Udligenswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meggen].
Publication number: HR02-1006007399, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Raiffeisenbank Adligenswil-Udligenswil-Meggen Genossenschaft, in Adligenswil, CHE-107.247.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2024, Publ. 1005976100).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Udligenswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Meggen].
Publication number: HR02-1006006334, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Calida Holding AG, in Oberkirch, CHE-100.688.224, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2024, Publ. 1005944953).
Statutenänderung:
05.04.2024. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 07.02.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 15.04.2019 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.01.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 19.04.2023 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung ist infolge Ausübung aufgehoben. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Portmann, Stefan, von Luzern, in Rüschlikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bourdon-Tracol, Laurence, französische Staatsangehörige, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gemperle, Daniel, von Degersheim, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Meggen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Werkle, Corinna Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Bühl (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.