Reports for Urs Stocker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Stocker
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Stocker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005839283, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Gesellschaft "Frohsinn", in Uttwil, CHE-102.242.678, Verein (SHAB Nr. 56 vom 23.03.1998, S.1989).
Statutenänderung:
10.06.2022.
Name neu:
Gesellschaft FROHSINN.
Domizil neu:
c/o Urs Stocker, Im Waidacker 4, 8592 Uttwil.
Zweck neu:
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und dient ausschliesslich gemeinnützigen Zwecken. Er fördert selbst oder durch Unterstützung für Uttwil und seine Umgebung denkmalpflegerische und historische Belange.
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, Darlehen und Eintrittsgelder der Mitglieder, Freiwillige Zuwendungen, Erträge aus Liegenschaften.
Organisation neu:
[Gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hartmann, Adrian, von Neunforn, in Weinfelden, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumkehr-Gentsch, Verena, von Adelboden, in Uttwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stocker, Urs, von Obermumpf, in Uttwil, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oetterli, Bruno, von Schaffhausen, in Dozwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vonmoos, Hans Rudolf, von Pfaffnau, in Uttwil, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004552415, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Wohnen im Alter Uttwil, in Uttwil, CHE-110.400.554, Stiftung (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2286183).
Domizil neu:
c/o Klemen Vehovec, Kirchhalde 1, 8592 Uttwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumkehr-Gentsch, Verena, von Adelboden und Neunforn, in Uttwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Knechtle, Regula, von Appenzell, in Uttwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vehovec, Klemen, von Amriswil, in Uttwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stocker, Urs, von Obermumpf, in Uttwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Slongo, Regina, von Herisau, in Uttwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3856598, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Stiftung Uttwiler Kunst, in Uttwil, CH-440.7.019.986-8, c/o Urs Stocker, Im Waidacker 4, 8592 Uttwil, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
16.11.2006.
Zweck:
Erhalt und Bewahrung der Sammlung von Bildern und sonstigen Kunstgegenständen aus der Sammlung von Ueli Eggmann. Die Sammlung ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Stiftung kann ein Museum führen, Wanderausstellungen organisieren oder gewisse Gegenstände an Ausstellungen, Museen oder Private vorübergehend ausleihen.
Aufsichtsbehörde:
Departement für Finanzen und Soziales.
Organisation:
Stiftungsrat von 3 bis 9 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Eggmann, Ueli, von Uttwil, in Uttwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Eggmann, Beat, von Uttwil, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Urs, von Obermumpf, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetterli, Jakob, von Wagenhausen, in Uttwil, Revisionsstelle.