Reports for Bruno Stettler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Bruno Stettler
Newest SOGC notifications: Bruno Stettler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006059523, Commercial Registry Office Berne, (36)
1899 Architekten AG, in Thun, CHE-113.323.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005124696). Gemäss Erklärung vom 08.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Bruno, von Eggiwil, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CHE-109.874.023), in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Daniel Christian, von Schnottwil, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Suter, Karin, von Schnottwil, in Thun, mit Einzelunterschrift;
Pritz, Stefan, von Heimberg, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stübi, Karin, von Wattenwil, in Steffisburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005957046, Commercial Registry Office Berne, (36)
Bruno Stettler Architektur GmbH, in Thun, CHE-371.748.680, c/o Bruno Stettler, Länggasse 46, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.02.2024.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist das Führen eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 05.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stettler, Bruno, von Eggiwil, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stettler-Waber, Karin, von Eggiwil, in Thun, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3811011, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lanzrein + Partner Architekten AG, in Thun, CHE-113.323.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frutiger, Markus, von Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Füeg Frutiger, Barbara, von Olten und Oberhofen am Thunersee, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Daniel Christian, von Schnottwil, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stettler, Bruno, von Eggiwil, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.