Reports for Brigitte Stettler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Brigitte Stettler
Newest SOGC notifications: Brigitte Stettler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005874853, Commercial Registry Office Berne, (36)
Autohilfe Bonani GmbH, in Heimenhausen, CHE-113.750.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921197).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schöni, Matthias, von Sumiswald, in Etziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Brigitte, von Vechigen, in Meiringen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Recherswil].
Publication number: HR01-1005708268, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stettler Mobility AG, in Meiringen, CHE-407.380.349, Balmstrasse 2, 3860 Meiringen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.03.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Ankauf und Verkauf von Fahrzeugen. Die Vermietung und Vermittlung von Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 07.03.2023 sechs Fahrzeuge, wofür 45 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.03.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stettler, Brigitte, von Vechigen, in Meiringen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stettler, René, von Vechigen, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005445225, Commercial Registry Office Berne, (36)
stegru AG, in Lützelflüh, CHE-338.590.161, Lauterbach 3, 3414 Oberburg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen aller Art, insbesondere im Bereich Handel, Industrie und Gewerbe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 04.03.2022 100 voll lliberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der STEFAB AG, in Lützelflüh (CHE-113.587.207), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, Telefax oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stettler, Brigitte, von Vechigen, in Meiringen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stettler, René, von Vechigen, in Meiringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.