Reports for Jacqueline Stephan
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jacqueline Stephan
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005379386, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Ronnie's Hundehütte GmbH, bisher in Seedorf (BE), CHE-460.663.778, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2020, Publ. 1004875026).
Statutenänderung:
22.12.2020. 05.11.2021.
Firma neu:
anihome GmbH.
Sitz neu:
Murgenthal.
Domizil neu:
Hauptstrasse 72, 4853 Murgenthal. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stephan, Jacqueline, deutsche Staatsangehörige, in Oberbuchsiten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwyter Bischof, Barbara, von Galgenen, in Wynau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Publication number: HR02-1004875026, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ronnie's Hundehütte GmbH, in Seedorf (BE), CHE-460.663.778, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3081731).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhme, Ronnie Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Seedorf BE, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 38 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Fercher, Sascha Dietmar, von Münsingen, in Brislach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Böhme, Franziska, von Münsingen, in Seedorf BE, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stephan, Jacqueline, deutsche Staatsangehörige, in Oberbuchsiten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Bischof, Leo Pascal, von Eggersriet, in Wynau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.