Reports for Heinrich Steinlin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Heinrich Steinlin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005590547, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Wohlfahrtsfonds der Firma Polygal A.G., in Märstetten, CHE-109.780.391, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2018, Publ. 4207505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinlin, Heinrich, von St. Gallen, in Wigoltingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greminger, Emanuel, von Bussnang, in Oberhelfenschwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Märstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Themann, Manuela, deutsche Staatsangehörige, in Altnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005364444, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
polygal ag, in Märstetten, CHE-101.737.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2016, S.0, Publ. 2819359).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinlin, Heinrich, von St. Gallen, in Wigoltingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greminger, Emanuel, von Bussnang, in Oberhelfenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Märstetten, Präsident, Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Jud, Bruno, von Schänis, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thayngen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Muri, Peter, von Kriens, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Margarethen TG (Münchwilen TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pelzmann, Urs-Peter, von Aarau, in Steckborn, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bronschhofen (Wil (SG))].
Publication number: HR02-1004637337, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aqua Alimenta, in Zürich, CHE-233.371.527, Verein (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2017, Publ. 3819011).
Statutenänderung:
20.06.2018.
Domizil neu:
Lagerstrasse 33, 8004 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinlin, Heinrich, genannt Heini, von St. Gallen, in Courchavon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Obrist, Marcel, von Leuggern, in Adligenswil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borra, Antonio Carlo, von Grono, in Sorengo, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roos, Isabelle, von Altishofen, in Vechigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.