Reports for Pamela Ann Steinle-Herbert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Pamela Ann Steinle-Herbert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6726708, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Steinle-Institut GmbH, in Bubendorf, CH-280.4.006.845-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 6, Publ. 5198192).
Statutenänderung:
13.06.2012. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinle-Herbert, Pamela, von Basel, in Bubendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehrsam, Philipp, von Ramlinsburg, in Bretzwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Burkhard Ehrsam, Sabina, von Schwarzhäusern, Ramlinsburg und Winterthur, in Bretzwil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1162018, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Institut Steinle & Co., in Bubendorf, Betrieb eines Instituts für ganzheitliche Gesundheitsvorsorge, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 17.11.2000, S. 7828).
Firma neu:
Steinle-Therapie & Co..
Rechtsform neu:
Kollektivgesellschaft.
Beginn:
30.06.2003.
Zweck neu:
Vertrieb von Biokeramik sowie ganzheitliche Körpertherapie und praktische Psychologie.
Umwandlungen neu:
Diese Gesellschaft ist aus einer Kommanditgesellschaft hervorgegangen, die am 01.04.1995 ihren Anfang nahm und am 16.11.1995 in das Handelsregister eingetragen wurde. Mit Beginn 30.06.2003 wurde diese Gesellschaft in eine Kollektivgesellschaft umgewandelt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ehrsam, Markus, von Ramlinsburg, in Kaiseraugst, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 50'000.--;
Ehrsam, Philipp, von Ramlinsburg, in Bretzwil, Kommanditär, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Kommanditsumme von CHF 85'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinle-Herbert, Markus Friedrich, von Basel, in Bubendorf, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinle-Herbert, Pamela Ann, von Basel, in Bubendorf, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift [bisher: unbeschränkt haftende Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1159080, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Steinle-Institut GmbH, in Bubendorf, Gewerbestrasse 3, 4416 Bubendorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.08.2003.
Zweck:
Betrieb eines Instituts für ganzheitliche Gesundheitsvorsorge. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ehrsam, Philipp, von Ramlinsburg, in Bretzwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Steinle-Herbert, Markus, von Basel, in Bubendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Steinle-Herbert, Pamela, von Basel, in Bubendorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.