Reports for Bernd Steinhausen
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Bernd Steinhausen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 913211, Commercial Registry Office Zug, (170)
Olympia-Reisen AG, in Zug, CH-170.3.021.123-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2008, S. 20, Publ. 4386844).
Statutenänderung:
16.05.2013.
Firma neu:
Fischweg AG in Liquidation.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
c/o Blöchliger Treuhand AG, Dorfmatt 2B, 6343 Rotkreuz.
Zweck neu:
Organisation, Veranstaltung, Vermittlung und Durchführung von Reisen jeder Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 29.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Die Generalversammlung hat die Änderung der Firma in Fischweg AG beschlossen. Anschliessend wird die Gesellschaft mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.05.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Monika, von Küblis, in Zug, Prokuristin, mit Einzelprokura;
Schweizer, Wolfgang, von Ebikon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinhausen, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Nümbrecht-Berkenroth (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blöchliger Treuhand AG (CH-170.3.003.080-0), in Risch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchliger, Johannes, von Unterägeri und Gommiswald, in Stans, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Profiplan AG, bisher in R i s c h , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.1998, S. 6404).
Gründungsstatuten:
07.02.1996.
Statutenänderung:
30.10.2000.
Firma neu:
Profena AG.
Sitz neu:
A f f o l t e r n a m A l b i s .
Domizil neu:
Industriestrasse 17, 8910 Affoltern am Albis.
Zweck neu:
Herstellung, Vertrieb und Export von Verpackungsmaterialien sowie deren Rohmaterialien, Kauf und Verkauf von Lizenzen sowie Vermittlung von technischem Know-how;
kann Immobilien erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Inhaberaktionäre erfolgen durch Publikation in den Publikationsorganen oder, sofern sämtliche Aktionäre und ihre Adressen bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas Anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer, Wolfgang, von Ebikon, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Steinhausen, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Nümbrecht-Berkenroth (D), Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Clavadetscher, Monika, von Küblis, in Zug, mit Einzelprokura;
Blöchliger Treuhand AG, in Unterägeri, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blöchliger, Johannes, von Unterägeri und Ernetschwil, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bugmann, Emanuel, von Döttingen, in Dubai (VAE), Direktor, mit Einzelunterschrift;
Abona Treuhand AG, in Unterägeri, Revisionsstelle.