Reports for Rolf Steiner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Steiner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6841728, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Hirschen Schwyz GmbH, in Schwyz, CH-130.0.011.007-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.2008, S. 12, Publ. 4737540).
Statutenänderung:
03.09.2012.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Hotels, Restaurants und Backpackers-Unterkünften sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptgeschäft zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften, Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Rolf, von Schwyz, in Ibach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Letter, Mathias, von Oberägeri, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Rickenbacher, Eugen, von Illgau, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ibach und mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Publication number: 5577226, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
CafeTeeria Schwyz GmbH, in Schwyz, CH-130.4.015.558-5, Hinterdorfstrasse 14, 6430 Schwyz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.03.2010.
Zweck:
Betrieb von Restaurants und Cafés;
kann sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften, Beteiligungen, Wertschriften, Patente und Lizenzen erwerben, belasten, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.3.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hirschen Schwyz GmbH (CH-130.0.011.007-0), in Schwyz, Gesellschafterin, mit 207 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Letter, Mathias, von Oberägeri, in Schwyz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 100.--;
Rickenbacher, Eugen, von Illgau, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 100.--;
Steiner, Rolf, von Schwyz, in Schwyz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 100.--.
Publication number: 4737540, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Hirschen Schwyz GmbH, in Schwyz, CH-130.0.011.007-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2000, S. 893). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.5.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Rolf, von Schwyz, in Ibach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].