Reports for Marcel Steiner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marcel Steiner
Newest SOGC notifications: Marcel Steiner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005596329, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pri-Tec AG, bisher in Thun, CHE-104.479.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554196).
Statutenänderung:
26.10.2022.
Firma neu:
AiS advice is smart AG.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Im Neuhaus 2, 8132 Hinteregg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen. Sie kann Beteiligungen vermitteln, erwerben, halten und verwalten und direkt oder indirekt deren Geschäfte besorgen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Urs, von Horriwil, in Obergerlafingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steiner, Marcel, von Horriwil, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breunig, Thomas Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004813197, Commercial Registry Office Berne, (36)
Primaform AG, in Thun, CHE-106.027.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2018, Publ. 4263331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kropf, Carole, von Naters, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marcel, von Horriwil, in Langendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer];
Steiner, Urs, von Horriwil, in Obergerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Huber, Stefan, von Bleienbach, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joos, Nicole, von Vals, in Wichtrach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer.
Publication number: HR01-1004657813, Commercial Registry Office Berne, (36)
Primaform Holding AG, in Thun, CHE-325.680.317, Tempelstrasse 14, 3608 Thun, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
05.06.2019.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Veräusserung und das Halten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie das Tätigen von Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäften. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben oder sich an solchen beteiligen, Lizenzen erwerben oder gewähren, Grundstücke erwerben, belasten und überbauen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 05.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steiner, Marcel, von Horriwil, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.