Reports for Anne-Kristin Steiner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anne-Kristin Steiner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005905341, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LaVie GmbH, in Aarau, CHE-112.117.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S.2, Publ. 5859588).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irniger-Kamber, Esther, von Metzerlen-Mariastein, in Erlinsbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Steiner, Anne-Kristin, deutsche Staatsangehörige, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merki-Lüthy, Susanne, von Aarau, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Publication number: HR02-1005253243, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Glückskleepflücker, Agentur für Styling und Bild GmbH, bisher in Lenzburg, CHE-115.746.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3516277).
Statutenänderung:
21.06.2021.
Firma neu:
GSB Consulting GmbH.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Gerliswilstrasse 43, 6020 Emmenbrücke.
Zweck neu:
Vermittlung, Kauf, Verkauf und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland;
Unternehmensberatungen im In- und Ausland, Handel sowie Import und Export von Waren aller Art, Vermittlungs- und Kommissionsgeschäfte aller Art, Erwerb, Veräusserung sowie Halten von Anteilen dritter Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausführen, welche direkt oder indirekt zum Erreichen des Gesellschaftszwecks beitragen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Anne-Kristin, von Dürrenäsch, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dos Santos Antunes, Ricardo Filipe, portugiesischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3516277, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Glückskleepflücker, Agentur für Styling und Bild GmbH, in Lenzburg, CHE-115.746.273, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316709).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyrsch, Donovan, von Attinghausen, in Buchs (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Anne-Kristin, von Dürrenäsch, in Aarau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.