Reports for Roland Steinberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Steinberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005518374, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WTI AG, in Langnau am Albis, CHE-100.159.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinberger, Roland, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3961023, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ONYX Event Limited, in Langnau am Albis, CHE-112.098.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2016, Publ. 3114357).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinberger, Roland, von Zürich, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3164829, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Baugenossenschaft Josefstrasse 32, in Zürich, CHE-104.036.279, Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2015, Publ. 1931215).
Statutenänderung:
19.10.2016.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter muss mindestens einen Anteilschein übernehmen.]. [bisher: Pflichten: Mietergenossenschafter haben nach Massgabe näherer Umschreibung in den Statuten zusätzliche Anteilscheine zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Die von der Genossenschaft ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen durch gewöhnlichen, erforderlichenfalls durch eingeschriebenen Brief an die Genossenschafter.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinberger, Roland, von Zürich, in Gersau, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terzi, Stefano, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zollinger, Johannes, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.