Reports for Jürg Steffen
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Jürg Steffen
Holdings
Newest SOGC notifications: Jürg Steffen
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005487659, Commercial Registry Office Berne, (36)
Küffer Elektro-Technik AG, in Kirchberg (BE), CHE-101.731.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005466868).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Daniel, von Buchegg, in Grenchen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wyss, Seraina Milena, von Büren (SO), in Bangerten b. Dieterswil (Rapperswil (BE)), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Lehmann, Kurt, von Leuzigen, in Obergerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Steffen, Jürg, von Dürrenroth, in Obergerlafingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005466868, Commercial Registry Office Berne, (36)
Küffer Elektro-Technik AG, in Kirchberg (BE), CHE-101.731.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005339965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigler, Lukas, von Worb, in Recherswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spirgi, Roland, von Unterkulm, in Limpach (Fraubrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steffen, Jürg, von Dürrenroth, in Obergerlafingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Marc K. Prof. Dr. , von Radelfingen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4420767, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schäfer Tools GmbH, in Konolfingen, CHE-105.458.660, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3620361). Gemäss Erklärung vom 10.08.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer Holding Kirchberg AG (CHE-115.472.756), in Kirchberg BE, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kummer, Michael, von Höchstetten, in Höchstetten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Walter Brönnimann Treuhand AG (CHE-265.135.528), in Burgdorf, Revisionsstelle;
Steffen, Jürg, von Dürrenroth, in Obergerlafingen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer-Holding Langnau AG (CHE-114.639.769), in Langnau im Emmental, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Lenz, Martin, von Arni (BE) und Biglen, in Langnau im Emmental, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Lenz, Bendicht, von Biglen und Arni (BE), in Signau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Lenz, Reto, von Biglen und Arni (BE), in Langnau im Emmental, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.