Reports for Daniel Stauffer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Stauffer
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Stauffer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1919101, Commercial Registry Office Berne, (36)
Mühlemann + Stauffer GmbH, in Lyss, CHE-100.261.736, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 5, Publ. 5943232).
Statutenänderung:
23.12.2014.
Firma neu:
Mühlemann GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Fax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauffer, Daniel, von Oberhofen am Thunersee, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlemann, Urs, von Bätterkinden, in Kappelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1734771, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fahrzeugelektro Stauffer, in Lengnau BE, CHE-424.779.899, Bielstrasse 10, 2543 Lengnau BE, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Erstellung und Reparatur von Elektro- und Klimaanlagen, insbesondere für Fahrzeuge, Schiffe und Baumaschinen;
Handel mit und Verkauf von Gütern in den vorgenannten Bereichen sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen.
Eingetragene Personen:
Stauffer, Daniel, von Oberhofen am Thunersee, in Lengnau BE, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5943232, Commercial Registry Office Berne, (36)
Mühlemann + Stauffer GmbH, in Lyss, CH-073.4.009.609-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2005, S. 4, Publ. 2690888).
Statutenänderung:
16.11.2010.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung und Reparatur und Unterhalt von Fahrzeugelektrik und Fahrzeugelektronik sowie den Klimaservice für alle Fahrzeugarten und -Typen, für Baumaschinen und für Schiffe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt zu fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme im Zusammenhang mit der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt von Urs Mühlemann Werkzeuge und Büromaterial gemäss Inventarliste im Sacheinlagevertrag vom 19.01.1999 zum Preis von CHF 4'240.--, wovon CHF 4'000.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 240.-- als Forderung gutgeschrieben werden und von Peter Zwahlen Fahrnisgegenstände gemäss Inventarliste im Sacheinlagevertrag vom 19.01.1999 zum Preis von CHF 3'550.--, wovon CHF 500.-- an das Stammkapital angerechnet und CHF 3'050.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 16.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlemann, Urs, von Bätterkinden, in Kappelen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00];
Stauffer, Daniel, von Oberhofen am Thunersee, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].