Reports for Oliver Luca Staubli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Oliver Luca Staubli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005494762, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Revolytics AG, bisher in Oberwil-Lieli, CHE-430.785.980, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3907651).
Statutenänderung:
07.06.2022.
Sitz neu:
Schwyz.
Domizil neu:
Wegmattli 1, 6430 Schwyz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Advanced Analytics (Datenanalyse, Datenaufbereitung und Datenvisualisierung), diesbezüglicher Beratung sowie die Entwicklung von Algorithmen, Modellen und der Vertrieb von Software. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staubli, Oliver, von Zürich, in Schwyz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aesch (LU)].
Publication number: HR02-1005211449, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Prime Data AG, in Brugg, CHE-287.561.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2021, Publ. 1005134789).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Daniel, von Brig-Glis, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huldi, Christian, von Romanshorn, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staubli, Oliver, von Zürich, in Aesch (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Reto, von Brugg, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2942321, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Prime Data AG, in Brugg, CHE-287.561.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506855).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Daniel, von Brig-Glis, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huldi, Christian, von Romanshorn, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schult, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Münster (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staubli, Oliver, von Zürich, in Aesch (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Reto, von Brugg, in Brugg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].