Reports for Stephan Staub
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stephan Staub
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005295222, Commercial Registry Office Zurich, (20)
give&get, in Zürich, CHE-399.797.662, Verein (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4415931).
Statutenänderung:
14.06.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [Neue] Weitere Adresse: 8000 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Stephan, von Thörigen, in Affoltern am Albis, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Porges, Anita, von Büron, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Decurtins, Ursula, von Hedingen, in Hedingen, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rusterholz, Sonja Eveline, von Neuhausen am Rheinfall, in Wettswil am Albis, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Urs, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kneubühler, Susanne, von Ufhusen, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6288220, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein give&get, in Zürich, CH-020.6.001.533-4, Tellstrasse 2, 8004 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.2011, 29.07.2011.
Zweck:
Der Verein bezweckt den geldlosen Austausch von Talenten (Leistungen und Fähigkeiten). Er ermöglicht die unbürokratische Alltagshilfe unter seinen Mitgliedern, sowie nach aussen zugunsten von Bedürftigen und Benachteiligten, insbesondere Senioren. Der Verein fördert durch seine Aktivitäten den Dialog, die Solidarität sowie soziale Kontakte zwischen den Generationen, quer durch die verschiedenen Bevölkerungsschichten. Zu diesem Zweck betreibt der Verein eine Tauschbörse (Online-Plattform).
Mittel:
Mitgliederbeiträge und Zuwendungen.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 3 - 7 Mitgliedern und Rechnungsrevisor.
Eingetragene Personen:
Staub, Stephan, von Thörigen, in Affoltern am Albis, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boller, Christian Jakob, von Zürich, in Gossau ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boller, Markus, von Zürich, in Unterägeri, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochuli, Heinrich Arthur, von Safenwil, in Niederweningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6000972, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WYPAG AG, in Bülach, CH-020.3.929.098-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2010, S. 29, Publ. 5742026).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Stephan, von Thörigen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walder, Felix, von Wetzikon ZH, in Uesslingen-Buch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.