Reports for Roger Walter Staub
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roger Walter Staub
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005921509, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung zur Förderung der Lebensqualität Schwerstbehinderter, in Dagmersellen, CHE-110.280.379, Stiftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005635640).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüest, Franz, von Ettiswil und Willisau, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renggli, Alois, von Dierikon, in Dagmersellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peyer, Ludwig, von Willisau, in Willisau, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Roger, von Thörigen, in Dagmersellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1005853056, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Gebrüder Finanzholding AG, in Luzern, CHE-424.100.321, c/o Erni Grab & Partner AG, Habsburgerstrasse 20, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 28.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Klempp, Henning, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Rappenau (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogel, Heinz-Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Aalen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staub, Roger, von Thörigen, in Dagmersellen, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005748233, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
MIT treuhand gmbh, in Sempach, CHE-235.336.878, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035742).
Firma neu:
MIT treuhand gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 09.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Roger, von Thörigen, in Dagmersellen, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].