Reports for René Staub
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name René Staub
Newest SOGC notifications: René Staub
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005946400, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SE System Engineering AG, in Olten, CHE-116.256.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2023, Publ. 1005811068).
Firma neu:
SE System Engineering AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.01.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, René, von Herzogenbuchsee, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005811068, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SE System Engineering AG, in Olten, CHE-116.256.669, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2022, Publ. 1005538439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schertler, Markus, von Gaiserwald, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, René, von Herzogenbuchsee, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005789070, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Engel (Schweiz) AG, in Frauenfeld, CHE-106.654.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2022, Publ. 1005476864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schertler, Markus, von Gaiserwald, in Engelburg (Gaiserwald), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, René, von Herzogenbuchsee, in Obergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vitz, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Wedemark (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.