Reports for Markus Staub
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Staub
Newest SOGC notifications: Markus Staub
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4639806, Commercial Registry Office Berne, (36)
ALABIN GmbH, in Stettlen, CH-035.4.035.746-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2006, S. 2, Publ. 3183896).
Statutenänderung:
7.05.2008.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 07.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mollet, Silvia, von Unterramsern, in Stettlen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Staub, Markus, von Bern, in Stettlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--].
Publication number: 3183896, Commercial Registry Office Berne, (36)
ALABIN GmbH, in Stettlen, CH-035.4.035.746-1, c/o Staub Consulting, Alpenstrasse 5d, 3066 Stettlen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.12.2005.
Zweck:
Entwicklung und Lizenzierung von Standardsoftware, Beratungsdienstleistungen, Handel mit Wertschriften, Betrieb von Flugzeugen, Erbringen von Dienstleistungen im Flugbereich, Taxiflüge;
kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben oder veräussern. Ein allfälliger Nebenzweck ist aus den Statuten ersichtlich.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Staub, Markus, von Bern, in Stettlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Mollet, Silvia, von Unterramsern, in Stettlen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.