Reports for Daniel Stalder
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Stalder
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005313321, Commercial Registry Office Zug, (170)
Aula AG, in Cham, CHE-106.921.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005099241).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnarwyler, Ronald, von Luzern, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Daniel, von Hochdorf, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tremp, Markus, von Schänis, in Hausen am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berndt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ammerswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hillebrand, Michael, von Thalwil, in Arth, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kamm, Adrian, von Glarus Nord, in Seengen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Adrian, von Hohenrain, in Küssnacht (SZ), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien];
Werder, Marina, von Hünenberg, in Horw, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5864388, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Daniel Stalder & Partner GmbH, bisher in Baar, CH-170.4.005.454-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2010, S. 26 Publ. 5731282).
Statutenänderung:
13.08.2010.
Firma neu:
HR Baudienste GmbH.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Bernstrasse 58, 6003 Luzern.
Zweck neu:
Ausführung von Dienstleistungen im Baugewerbe;
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch eingetragenen Adressen [wie bisher];
Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher];
[Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stalder, Daniel, von Hochdorf, in Baar, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.--;
Stalder-Bercier, Nicole, von Hochdorf, in Baar, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rekic, Haris, Staatsangehöriger von Bosnien und Herzegowina, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.--.
Publication number: 5210516, Commercial Registry Office Zug, (170)
ImmoShop Zug AG, in Zug, CH-170.3.025.319-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2008, S. 17, Publ. 4382780).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Niklaus, von Menzingen, in Cham, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnarwyler, Ronald, von Luzern, in Walchwil, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Daniel, von Hochdorf, in Baar, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanoni, Urs, von Zürich und Eschenz, in Menzingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Röllin, Marco, von Menzingen und Zug, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.