Reports for Daniel Stahl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Daniel Stahl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4104786, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Leot AG, in Sirnach, CH-440.3.007.321-4, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 07.11.2003, S. 13, Publ. 1250456).
Domizil neu:
Hauptstrasse 25, 8370 Busswil TG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahl, Otto (1961), von Sirnach, in Truttikon, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stahl, Daniel, von Turbenthal und Sirnach, in Ossingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahl-Matthey, Leo, von Sirnach und Turbenthal, in Busswil TG (Sirnach), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Stahl, Walter, von Sirnach und Turbenthal, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3783684, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schneider, Becker und Partner AG, in St. Gallen, CH-020.3.029.663-5, Vermögensverwaltung für Private und Institutionelle Anleger usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2006, S. 9, Publ. 3494042).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahl, Daniel, von Turbenthal, in Ossingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Alfred, von Oberegg, in Wangs (Vilters-Wangs), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Rolf, von Wädenswil, in Amriswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3494042, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schneider, Becker und Partner AG, bisher in Zürich, CH-020.3.029.663-5, Vermögensverwaltung für Private und Institutionelle Anleger inklusive Fonds usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2006, S. 20, Publ. 3365428).
Gründungsstatuten:
08.03.2006.
Statutenänderung:
20.07.2006.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 57, 9000 St. Gallen.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt: Vermögensverwaltung für Private und Institutionelle Anleger inklusive Fonds, Vermittlung von Versicherungsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Handel mit sowie Import und Export von Waren aller Art betreiben, sowie Finanzdienstleistungen, Vermittlungs- und Kommissionsgeschäfte durchführen;
ausüben von Treuhandfunktionen aller Art, sich an in- und ausländischen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, veräussern, vermitteln und verwalten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stahl, Daniel, von Turbenthal, in Ossingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Becker, Roger, von Kaltbrunn, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
SRT AG, in Rüti ZH, Revisionsstelle [wie bisher];
Schneider, Alfred, von Oberegg, in Wangs (Vilters-Wangs), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vilters-Wangs].