Reports for Philipp Stäuble
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Philipp Stäuble
Holdings
Newest SOGC notifications: Philipp Stäuble
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005785506, Commercial Registry Office Berne, (36)
HIWEPA AG, bisher in Arlesheim, CHE-112.138.545, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398934).
Statutenänderung:
23.06.2023.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
Worblentalstrasse 33, 3063 Ittigen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Ankauf, Verkauf und Tausch von Wertpapieren aller Art, den Erwerb sowie die Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäuble, Philipp, von Aarau, in Pfeffingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Laufenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2392657, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Aviva Systems Schweiz AG, in Münchenstein, CHE-106.828.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2014, Publ. 1742995).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäuble, Philipp, von Laufenburg, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6122044, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
HIWEPA, in Arlesheim, CH-280.3.008.155-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2006, S. 4, Publ. 3487798).
Statutenänderung:
08.04.2011.
Firma neu:
HIWEPA AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäuble, Kurt, von Sulz AG, in Reinach BL, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäuble, Philipp, von Laufenburg, in Pfeffingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.