Reports for Philipp Stämpfli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Philipp Stämpfli
Holdings
Newest SOGC notifications: Philipp Stämpfli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004456454, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Eichberg, in Uetendorf, CHE-110.627.721, Stiftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040881).
Domizil neu:
c/o Marius Mauron, Eichberg 275, 3661 Uetendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bartlome, Vinzenz, von Bern und Münchenbuchsee, in Bern, Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanz, Karl, von Huttwil, in Uetendorf, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mischler, Heinz, von Guggisberg, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mauron, Marius, von Fribourg, in Uetendorf, Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Joss, Adrian, von Oberburg, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarz, Fabian, von St. Stephan, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stämpfli, Philipp, von Bern, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1684407, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Schlossmuseum Thun, in Thun, CHE-107.240.681, Stiftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2012, Publ. 6657810).
Urkundenänderung:
17.06.2014.
Name neu:
Stiftung Schloss Thun.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt, das Schloss Thun interessierten Besucherinnen und Besuchern offen zu halten, Veranstaltungen durchzuführen und das im Schloss untergebrachte Museum im Interesse der Allgemeinheit zu erhalten, zu betreiben und weiterzuentwickeln sowie, im Zusammenhang damit, die Regional-, Stadt- und Schlossgeschichte in ihrer Vielfalt und ihrem Beziehungsnetz darzustellen und bekanntzumachen. Sie hat gemeinnützigen Charakter. Im Rahmen des Stiftungszwecks kann die Stiftung mit andern Institutionen zusammenarbeiten und Forschungsaufträge erteilen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. oec. H.P. Bieri Steuer-, Finanz- und Wirtschaftsberatung AG Thun (CH-092.3.001.058-3), in Thun, Revisionsstelle;
Gerber, Michael, von Langnau im Emmental, in Jegenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cadisch, Martina, von Cazis, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hefti, Sara, von Luchsingen und Thun, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stämpfli, Philipp, von Bern, in Wabern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flubacher, Marianne, von Basel, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krähenbühl, Matthias, von Zäziwil, in Unterlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfanner, Katharina, von Steffisburg, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schweizer, Simon, von Steffisburg, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
KMU-Revisionen AG Thun (CHE-460.709.133), in Thun, Revisionsstelle.
Publication number: 5839300, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Schlossmuseum Thun, in Thun, CH-092.7.001.797-6, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 4, Publ. 4841386). [Streichung von Amtes wegen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Alle Stiftungsratsmitglieder sind kollektiv zu zweien zeichnungsberechtigt wie folgt: Präsident oder Vizepräsident zeichnen zusammen mit einem anderen Stiftungsratsmitglied.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wyttenbach, Bernhard, von Thun, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Markus, von Thun und Ins, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gassner, Beat, von Amsoldingen, in Thun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bähler, Daniel, von Wattenwil, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Michael, von Langnau im Emmental, in Jegenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lohner, Heinrich K., von Thun, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cadisch, Martina, von Cazis, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Präz, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hefti, Sara, von Luchsingen und Thun, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stämpfli, Philipp, von Bern, in Wabern (Köniz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:in Wabern (Köniz), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].