Reports for Patrick Stämpfli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Patrick Stämpfli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005424852, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Bucheggberg-Landshut, Genossenschaft, in Bätterkinden, CHE-105.791.326, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919751).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämpfli, Patrick, von Bolligen, in Gossliwil (Buchegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Daniel, von Schüpfen, in Büren zum Hof, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Samuel, von Utzenstorf, in Utzenstorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Marti, Christoph Simon, von Fraubrunnen, in Fraubrunnen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyss, Hans Ulrich, genannt Hansueli, von Arni (BE), in Brügglen (Buchegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: HR02-1004919751, Commercial Registry Office Berne, (36)
LANDI Landshut, Genossenschaft, in Bätterkinden, CHE-105.791.326, Genossenschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653479).
Statutenänderung:
17.06.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Bucheggberg, Genossenschaft, in Buchegg (CHE-105.744.982), gemäss Fusionsvertrag vom 06.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 11'866'888.79 und Fremdkapital von CHF 9'867'381.94 gehen auf die übernehmende Genossenschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft.
Firma neu:
LANDI Bucheggberg-Landshut, Genossenschaft.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt in der Hauptsache die Förderung der wirtschaftlichen Verhältnisse ihrer Mitglieder in Zusammenarbeit mit der fenaco Genossenschaft CHE-106.106.123 mit Sitz in Bern, insbesondere durch Versorgung der Landwirtschaft und weiterer Kreise mit Produktionsmitteln, Verbrauchsgütern und Dienstleistungen, Abnahme und Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse, Weiterbildung der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die Bestimmung über die Haftung/Nachschusspflicht der Genossenschafter ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Urs, von Buchegg, in Brügglen (Buchegg), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Christoph, von Trub, in Bätterkinden, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bigler, Peter, von Buchegg, in Tscheppach (Buchegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Christen, Hans Peter, von Rumendingen, in Utzenstorf, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
König, Ulrich, von Deisswil bei Münchenbuchsee, in Limpach (Fraubrunnen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnider, Christian, von Lohn-Ammannsegg, in Lohn-Ammannsegg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stämpfli, Patrick, von Bolligen, in Gossliwil (Buchegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Bernhard, von Lüterswil-Gächliwil, in Aetigkofen (Buchegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Daniel, von Selzach, in Selzach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6880878, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
LANDI Bucheggberg, Genossenschaft, in Hessigkofen, CH-244.5.000.033-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2009, S. 14, Publ. 5233900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Althaus, Hans, von Walkringen, in Gossliwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stämpfli, Patrick, von Bolligen, in Gossliwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.