Reports for Oliver Stäcker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Oliver Stäcker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004884225, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Xeebel AG, in Zürich, CHE-115.629.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2020, Publ. 1004859422).
Firma neu:
Xeebel AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.04.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäcker, Oliver, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004859422, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Xeebel AG, in Zürich, CHE-115.629.791, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, S.0, Publ. 3671069).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christoph, von Zürich, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fitzlaff, Frank, von Baden, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäcker, Oliver, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3200265, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Transformer Werbeagentur AG, in Zürich, CHE-109.062.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2014, Publ. 1848339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stäcker, Oliver, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kümin, Sandro, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.