Reports for Kurt Stäbler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Stäbler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006049147, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AVEGON AG, in Opfikon, CHE-163.551.832, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2023, Publ. 1005892735).
Statutenänderung:
22.05.2024.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
Am Balsberg 30, 8302 Kloten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäbler, Kurt, von Oberbüren, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kloten];
Stäbler, Silvia, von Oberbüren, in Zürich, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kloten].
Publication number: 3686965, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Giners AG, bisher in Eschenbach SG, CHE-347.606.097, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3369219).
Gründungsstatuten:
15.02.2017.
Statutenänderung:
19.07.2017.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Flughofstrasse 58, 8152 Glattbrugg.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen wie Beratungen, Expertisen, Planungen, Systemintegrationen, Unterhalt/Wartungen, Installationen und Schulungen aller Art im Bereich der Gebäudeinformatik (Informatik, Telekommunikation, Elektrotechnik, Heizung, Lüftung, Klima, Gebäudeautomation, Schutz & Sicherheit, Multimedia, Facility-Management) sowie den Handel mit elektrischen/elektronischen Apparaten und Anlagen sowie Hard- und Software und deren Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widler, Christoph, von Jonen, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäbler, Kurt, von Oberbüren, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stäbler, Sylvia, von Oberbüren, in Kloten, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3369219, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Giners AG, in Eschenbach SG, CHE-347.606.097, Bürgstrasse 5, 8733 Eschenbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.02.2017.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen wie Beratungen, Expertisen, Planungen, Systemintegrationen, Unterhalt/Wartungen, Installationen und Schulungen aller Art im Bereich der Gehäudeinformatik (Informatik, Telekommunikation, Elektrotechnik, Heizung, Lüftung, Klima, Gehäudeautomation, Schutz & Sicherheit, Multimedia, Facility-Management) sowie Handel mit elektrischen/elektronischen Apparaten und Anlagen sowie Hard- und Software und deren Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben , belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Widler, Christoph, von Jonen, in Pfäffikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäbler, Kurt, von Oberbüren, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ITS Treuhand AG (CHE-101.544.792), in Bassersdorf, Revisionsstelle.